序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石嘴山市尉元科技开****有限公司 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高秦岭
|
|
2 |
王静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
11
|
长期
|
2 | 2019-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
王静 [新增]高秦岭 [新增]
|
3 | 2018-04-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2010-01-18;经营期限止2018-01-14
|
经营期限起2010-01-18;经营期限止2020-02-25
|
4 | 2016-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事陈志芳 [退出]***** [退出]董事高秦岭 [退出]***** [退出]监事寇学文 [退出]***** [退出]监事刘军明 [退出]***** [退出]董事马良 [退出]***** [退出]监事纳士平 [退出]***** [退出]监事蒲丽萍 [退出]***** [退出]董事张立华 [退出]***** [退出]首席代表 [退出]周正宇 [退出]***** [退出]监事朱立明 [退出]***** [退出]
|
无
|
5 | 2016-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:周正宇
|
证件号码:*****姓名:高秦岭
|
6 | 2016-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事,陈志芳,1964-03-22;董事,高秦岭,1977-11-03;监事,寇学文,1973-08-30;监事,刘军明,1970-03-18;董事,马良,1966-07-13;监事,纳士平,1973-06-26;监事,蒲丽萍,1964-02-07;董事,张立华,1970-08-24;首席代表,周正宇,1972-06-25; [退出]监事,朱立明,1974-07-05;
|
无
|
7 | 2016-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:周正宇
|
证件号码:*****X,姓名:高秦岭
|
8 | 2016-12-27 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事,陈志芳,****董事,高秦岭,****监事,寇学文,****监事,刘军明,****董事,马良,****监事,纳士平,****监事,蒲丽萍,****董事,张立华,****首席代表,周正宇,****监事,朱立明,****
|
|
9 | 2016-12-27 | 03 |
|
|
10 | 2016-12-27 | 120 |
董事,陈志芳,****;董事,高秦岭,****;监事,寇学文,****;监事,刘军明,****;董事,马良,****;监事,纳士平,****;监事,蒲丽萍,****;董事,张立华,****;首席代表,周正宇,****;监事,朱立明,****;
|
|