序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
温福安
|
王洪武
|
2 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏海林 [退出]
|
王洪武 [新增]
|
3 | 2018-12-26 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
4 | 2018-12-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
展览、展销、艺术培训、房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
展览、展销、房屋出租;旅游项目的开****和经营;旅游纪念品的销售;创意设计服务;广告的设计、制作、代理及****布***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:魏海林
|
证件号码:*****姓名:温福安
|
6 | 2015-05-27 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:魏海林
|
证件号码:****,姓名:温福安
|
7 | 2013-09-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
经营期限起2003-09-29;经营期限止2013-09-29
|
经营期限起2003-09-29;经营期限止2023-09-26
|
8 | 2010-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:徐风兰家庭住址:*****
|
证件号码:*****姓名:魏海林家庭住址:*****
|
9 | 2010-07-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营范围(主营):展览、展销、艺术培训、房屋出租。,经营范围(兼营):日用百货、副食。
|
经营范围(主营):展览、展销、艺术培训、房屋出租。
|
10 | 2008-08-19 | 其他事项备案 |
*****50
|
*****
|