序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶风军 | 90% | 2700.0万 |
2 | 秦河余 | 10% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶风军
|
|
2 |
秦河余
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:高春艳
|
证件号码:*****姓名:陶风军
|
2 | 2017-08-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李军,出资1590万,占53.0%,实缴出资1590万; [退出]高春艳,出资1410万,占47.0%,实缴出资1410万; [退出]
|
秦河余,出资300万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]陶风军,出资2700万,占90.0%,实缴出资0万; [新增]
|
3 | 2017-08-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,高春艳,1968-12-01;监事,李军,1966-09-18;经理,马珂,1980-09-08;
|
监事,秦河余,1969( + 0.15259% )-04-13;执行董事兼总经理,陶风军,1963-03-11;
|
4 | 2017-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:高春艳
|
证件号码:*****5,姓名:陶风军
|
5 | 2017-08-15 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:高春艳
|
证件号码:****,姓名:陶风军
|
6 | 2017-08-15 | 投资人(股权)变更 |
李军 ****; [退出]高春艳 ****; [退出]
|
秦河余 [新增]****陶风军 [新增]**** [新增]
|
7 | 2017-08-15 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,高春艳,**** [退出]监事,李军,**** [退出]经理,马珂,**** [退出]
|
监事,秦河余,**** [新增]执行董事兼总经理,陶风军,**** [新增]
|
8 | 2017-08-07 | 登记机关变更 |
石嘴山市工商行政管理局
|
石嘴山市工商行政管理局惠农分局
|
9 | 2016-05-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2006-05-22;经营期限止2016-05-22
|
经营期限起2006-05-22;经营期限止2066-05-17
|
10 | 2015-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:马珂
|
证件号码:*****姓名:高春艳
|