序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纳术雄 | 90% | 2700.0万 |
2 | 郝秀文 | 10% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纳术雄
|
|
2 |
郝秀文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏天峰化工有限公司永宁分公司
|
纳学华 | 2005-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:纳雪山
|
证件号码:*****姓名:纳术雄
|
2 | 2017-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
纳术雄,出资300万,占10.0%,实缴出资300万;纳雪山,出资2700万,占90.0%,实缴出资2700万; [退出]
|
纳术雄,出资2700( + 800% )万,占90.0%,实缴出资0万;郝秀文,出资300万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]
|
3 | 2017-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,纳术雄,1952-07-03;执行董事,纳雪山,1974-12-26;
|
监事,郝秀文,1952-04-27;执行董事兼总经理,纳术雄,1952-07-03;
|
4 | 2017-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****0,姓名:纳雪山
|
证件号码:*****1,姓名:纳术雄
|
5 | 2017-09-18 | 投资人(股权)变更 |
纳术雄 ****; [退出]纳雪山 ****; [退出]
|
纳术雄 [新增]****郝秀文 [新增]**** [新增]
|
6 | 2017-09-18 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:纳雪山
|
证件号码:****,姓名:纳术雄
|
7 | 2017-09-18 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,纳术雄,****执行董事,纳雪山,**** [退出]
|
监事,郝秀文,**** [新增]执行董事兼总经理,纳术雄,****
|
8 | 2017-08-09 | 经营范围变更 |
一般经营项目:碳酸氢铵(化肥)、液氨、二氧化碳、复合肥生产销售***;
|
一般经营项目:碳酸氢铵(化肥)、液氨、二氧化碳、复合肥生产销售;钢材、五金、电缆销售***;
|
9 | 2016-01-26 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
10 | 2016-01-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
纳雪山,出资1800万,占60.0%,实缴出资1800万;纳雪涛,出资1200万,占40.0%,实缴出资1200万; [退出]
|
纳术雄,出资300万,占10.0%,实缴出资300万; [新增]纳雪山,出资2700( + 50% )万,占90.0%,实缴出资2700万;
|