序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金龙 | 70% | 35万 |
2 | 党淑香 | 30% | 15万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金龙
|
|
2 |
宗亮泽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
盐池县生存汽车综合性能检测有限公司分公司
|
张生存 | 2011-12-15 |
2 |
盐池县生存汽车运输有限公司汽车综合性能检测站分公司
|
2005-12-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张生存
|
证件号码:*****姓名:张金龙
|
2 | 2016-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:张生存
|
证件号码:*****4,姓名:张金龙
|
3 | 2016-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,张生存,1968-02-17;监事,宗亮泽,;
|
执行董事,张金龙,1993( + 1.27033% )-02-10;监事,宗亮泽,;
|
4 | 2016-06-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****2
|
5 | 2016-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张生存,出资35万,占70.0%,实缴出资35万; [退出]党淑香,出资15万,占30.0%,实缴出资15万;
|
党淑香,出资15万,占30.0%,实缴出资15万;张金龙,出资35万,占70.0%,实缴出资35万; [新增]
|
6 | 2016-06-15 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,张生存,**** [退出]监事,****
|
执行董事,张金龙,**** [新增]监事,****
|
7 | 2016-06-15 | 投资人(股权)变更 |
张生存 ****; [退出]党淑香 ****; [退出]
|
党淑香 [新增]****张金龙 [新增]**** [新增]
|
8 | 2016-06-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****2
|
9 | 2016-06-15 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,张生存,**** [退出]监事,宗亮泽,****
|
执行董事,张金龙,**** [新增]监事,宗亮泽,****
|
10 | 2016-06-15 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:张生存
|
证件号码:****,姓名:张金龙
|