序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵玉琴 | 60% | 600.0万 |
2 | 吴登科 | 20% | 200.0万 |
3 | 吴阳 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵玉琴
|
|
2 |
吴阳
|
|
3 |
吴登科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:解大龙
|
证件号码:*****姓名:赵玉琴
|
2 | 2017-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:解大龙
|
证件号码:*****4,姓名:赵玉琴
|
3 | 2017-07-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
经理,解大龙,1968-02-17;监事,吴阳,1991-08-04;执行董事,赵玉琴,1969-07-07;
|
经理,吴登科,1968-12-27;监事,吴阳,1991-08-04;执行董事,赵玉琴,1969-07-07;
|
4 | 2017-07-11 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
经理,解大龙,**** [退出]监事,吴阳,****执行董事,赵玉琴,****
|
经理,吴登科,**** [新增]监事,吴阳,****执行董事,赵玉琴,****
|
5 | 2017-07-11 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:解大龙
|
证件号码:****,姓名:赵玉琴
|
6 | 2017-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:赵玉琴
|
证件号码:*****姓名:解大龙
|
7 | 2017-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
经理,吴登科,1968-12-27;监事,吴阳,1991-08-04;执行董事,赵玉琴,1969-07-07;
|
经理,解大龙,1968-02-17;监事,吴阳,1991-08-04;执行董事,赵玉琴,1969-07-07;
|
8 | 2017-01-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****J
|
9 | 2017-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:赵玉琴
|
证件号码:*****3,姓名:解大龙
|
10 | 2017-01-22 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:赵玉琴
|
证件号码:****,姓名:解大龙
|