序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王占成 | 30% | 9万 |
2 | 沙彦岐 | 30% | 9万 |
3 | 马正昌 | 20% | 6万 |
4 | 马功宝 | 20% | 6万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙彦岐
|
|
2 |
王占成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:马正昌
|
证件号码:*****姓名:沙彦岐
|
2 | 2017-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马正昌,出资3万,占10.0%,实缴出资0万;马功宝,出资3万,占10.0%,实缴出资0万;沙彦岐,出资3万,占10.0%,实缴出资0万;王占成,出资3万,占10.0%,实缴出资0万;袁金虎,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]马智慧,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]马清海,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]郭如东,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]马钊,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]剡金虎,出资3万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]
|
沙彦岐,出资9( + 200% )万,占30.0%,实缴出资0万;王占成,出资9( + 200% )万,占30.0%,实缴出资0万;马正昌,出资6( + 100% )万,占20.0%,实缴出资0万;马功宝,出资6( + 100% )万,占20.0%,实缴出资0万;
|
3 | 2017-11-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,马正昌,1958-09-15;监事,王占成,1965-03-10;
|
执行董事兼总经理,沙彦岐,1970( + 0.61287% )-04-19;监事,王占成,1965-03-10;
|
4 | 2017-11-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:马正昌
|
证件号码:*****1,姓名:沙彦岐
|
5 | 2017-11-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,马正昌,**** [退出]监事,王占成,****
|
执行董事兼总经理,沙彦岐,**** [新增]监事,王占成,****
|
6 | 2017-11-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:马正昌
|
证件号码:****,姓名:沙彦岐
|
7 | 2017-11-24 | 投资人(股权)变更 |
马正昌 ****; [退出]马功宝 ****; [退出]沙彦岐 ****; [退出]王占成 ****; [退出]袁金虎 ****; [退出]马智慧 ****; [退出]马清海 ****; [退出]郭如东 ****; [退出]马钊 ****; [退出]剡金虎 ****; [退出]
|
沙彦岐 [新增]****王占成 [新增]****马正昌 [新增]****马功宝 [新增]**** [新增]
|
8 | 2016-10-27 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****A
|
9 | 2016-10-27 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****A
|