序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁玉琴 | 100% | 90.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
黑福俊
|
王重阳
|
2 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王重阳
|
丁玉琴
|
3 | 2021-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黑福俊
|
王重阳
|
4 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈鹏
|
黑福俊
|
5 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
陈鹏
|
黑福俊
|
6 | 2019-07-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田荣
|
陈鹏
|
7 | 2019-07-09 | 联络员备案 |
黑富广
|
陈鹏
|
8 | 2019-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王鑫
|
田荣
|
9 | 2019-03-21 | 联络员备案 |
王鑫
|
黑富广
|