序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中卫市应理城乡市政产业(集团)有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张卫和
|
|
2 |
张立明
|
|
3 |
王川
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张立明
|
张卫和
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立明 [退出]张卫和
|
王川 [新增]张卫和
|
3 | 2022-07-14 | 联络员备案 |
温静
|
胡红
|
4 | 2018-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孟学武
|
张立明
|
5 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建国 [退出]孟学武 [退出]
|
张立明 [新增]张卫和 [新增]
|
6 | 2018-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2008-04-02;经营期限止2018-04-01
|
经营期限起2008-04-02;经营期限止长期
|
7 | 2016-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:关宏伟
|
证件号码:*****姓名:孟学武
|
8 | 2016-10-20 | 国有企业改制为公司 |
中卫市沙坡头区文萃路泰和热力公司院内
|
中卫市沙坡头区迎宾大道43号
|
9 | 2016-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:关宏伟
|
证件号码:*****5,姓名:孟学武
|
10 | 2016-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
首席代表,关宏伟,1966-12-17; [退出]
|
监事,李建国,1975-03-05;执行董事,孟学武,1963-03-27;
|