序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨洪文 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨洪文
|
|
2 |
蒋娅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司和田分公司
|
祖丽皮耶·图尔荪尼亚孜 | 2021-06-25 |
2 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司铁门关分公司
|
张世豪 | 2020-05-06 |
3 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司北屯市分公司
|
孙忠圣 | 2019-06-25 |
4 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司昌吉州分公司
|
赵明刚 | 2019-04-22 |
5 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司哈密分公司
|
王斌善 | 2018-04-08 |
6 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司拜城县分公司
|
梅强 | 2017-05-16 |
7 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司伊犁分公司
|
孙斌 | 2017-01-23 |
8 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司乌鲁木齐县分公司
|
贺凯 | 2016-09-26 |
9 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司阿克苏分公司
|
王宗博 | 2014-10-09 |
10 |
乌鲁木齐迈图测绘工程有限公司一分公司
|
常辉 | 2014-03-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋娅(监事)王莉(执行董事兼总经理) [退出]
|
蒋娅(监事)杨洪文(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2021-06-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市天山区东泉路***号清泉小区C栋*号
|
新疆乌鲁木齐市天山区西后街**号**栋兵团交易大厦*楼***
|
3 | 2021-06-04 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王莉
|
杨洪文
|
5 | 2020-10-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市天山区光明路***号E阳臻品综合楼*栋**层写字间*
|
新疆乌鲁木齐市天山区东泉路***号清泉小区C栋*号
|
6 | 2020-10-26 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-10-22 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋娅(监事)杨洪文(执行董事兼总经理) [退出]
|
蒋娅(监事)王莉(执行董事兼总经理) [新增]
|
9 | 2020-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨洪文
|
王莉
|
10 | 2017-11-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市天山区青年路38号钢花小区4-2-201;
|
新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品宗合楼1栋19层写字间3;
|