序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京哈林秀王体育文化传播有限公司 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 乌鲁木齐美嘉盛安商贸有限公司 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚黎
|
|
2 |
钱永兰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆哈林秀王体育文化有限公司明园馆分部
|
龚黎 | 2022-06-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
房渝川(执行董事兼总经理) [退出]钱永兰(监事)
|
钱永兰(监事)龚黎(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2022-05-10 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
房渝川
|
龚黎
|
4 | 2021-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵建华
|
房渝川
|
5 | 2021-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵建华(执行董事兼总经理) [退出]黄亚仙(监事) [退出]
|
房渝川(执行董事兼总经理) [新增]钱永兰(监事) [新增]
|
6 | 2021-03-22 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-08-22 | 名称变更 |
新疆寰旺体育有限公司
|
新疆哈林秀王体育文化有限公司
|
8 | 2019-08-22 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
9 | 2019-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张磊
|
赵建华
|
10 | 2019-07-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
寰旺体育文化(上海)有限公司; 出资: 500; 百分比: 100; 企业法人 [退出]
|
乌鲁木齐美嘉盛安商贸有限公司; 出资: 245; 百分比: 49; 企业法人 [新增]北京哈林秀王体育文化传播有限公司; 出资: 255; 百分比: 51; 企业法人 [新增]
|