序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王黎(负责人)
|
2 | 2021-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王黎
|
3 | 2018-09-07 | 其他事项备案 |
|
*
|
4 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
丁瑜
|
5 | 2018-09-07 | 其他事项备案 |
|
1
|
6 | 2018-09-07 | 企业从业人数变更 |
|
1
|
7 | 2018-09-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
丁瑜
|
8 | 2017-12-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
边仁和
|
9 | 2017-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
边仁和
|
10 | 2016-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
虞晓波
|