序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨莉 | 95% | 190.0万人民币 |
2 | 黎山 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨莉
|
|
2 |
陈红萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-06-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
3 | 2017-09-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
4 | 2011-04-27 | 投资人(股权)变更 |
|
|
5 | 2011-04-27 | 实收资本变更 |
|
|
6 | 2011-04-27 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2010-04-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
8 | 2010-04-29 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2010-04-29 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|