序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 经营范围变更 |
有线电视业务:广播电视节目传输服务业务,专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开****、咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务;网络广告有偿商业信息、网络商城);广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开****;制作、****行广播电视节目,家用电器、电子产品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
有线电视业务:广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务,电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务,网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务,广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务,广播电视、通信天馈线系统安装、调试,电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务,卫星及网络系统的技术开****、咨询、应用和服务,吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务;网络广告有偿商业信息、网络商城),广播电视、通信及信息设备器材销售,软件开****,制作、****行广播电视节目,家用电器、电子产品零售,计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护,网络工程设计,计算机网络系统集成、通信信息咨询服务,通信网络系统集成、通信管道建设,综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工,信息系统集成服务,计算机网络工程、器材及维护,电视电话会议系统施工、器材及维护,云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务,信息传输,软件和信息技术服务业,电信、广播电视和卫星传输服务,计算机、通信和其他电子设备制造业,预包装食品兼散装食品、农副产品销售,智能农业管理服务,境内旅游,基础电信业务,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
2 | 2020-08-18 | 法定代表人变更 |
王晓辉
|
高洪得
|
3 | 2020-07-29 | 联络员信息 |
姓名:洪利军,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:刘涛,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
4 | 2019-08-22 | 法定代表人变更 |
李金泉
|
王晓辉
|
5 | 2018-07-13 | 经营范围变更 |
有线电视业务:广播电视节目传输服务业务,专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路、管道工程的设计、施工、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开****、咨询、应用和服务;广播电视、通信及信息设备器材生产、销售、软件开****(涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
有线电视业务:广播电视节目传输服务业务,专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开****、咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务;网络广告有偿商业信息、网络商城);广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开****;制作、****行广播电视节目,家用电器、电子产品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-22 | 企业类型id(变更) |
2223
|
2213
|
7 | 2017-06-22 | 企业类型变更 |
2223
|
2213
|
8 | 2017-06-22 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
9 | 2017-06-22 | 法定代表人变更 |
庄稼丰
|
李金泉
|
10 | 2014-09-25 | 法定代表人变更 |
陈树彦
|
庄稼丰
|