序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆昌源水务集团有限公司 | 84.6511% | 8465.11万人民币 |
2 | 布尔津县津华水电有限责任公司 | 6.4331% | 643.31万人民币 |
3 | 新疆水利水电勘测设计研究院 | 3% | 300.0万人民币 |
4 | 拜城县红山铁合金有限责任公司 | 2.8% | 280.0万人民币 |
5 | 新疆鑫丰达投资有限公司 | 2% | 200.0万人民币 |
6 | 江苏南水土建工程公司 | 1.1158% | 111.58万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张保虎
|
|
2 |
蔡仲秋
|
|
3 |
綦晓杰
|
|
4 |
李湘权
|
|
5 |
黄汉杰
|
|
6 |
王风和
|
|
7 |
胡波
|
|
8 |
宋岩
|
|
9 |
王俊锋
|
|
10 |
杨雪莲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆新华水电投资股份有限公司西藏分公司
|
张保虎 | 2021-06-10 |
2 |
新疆新华水电投资股份有限公司福建分公司
|
张保虎 | 2021-03-26 |
3 |
新疆新水股份有限公司水力建设分公司
|
徐军力 | 2009-03-01 |
4 |
新疆新水股份有限公司电力建设分公司
|
刘水潮 | 2009-03-01 |
5 |
新疆新华水电投资股份有限公司塔尕克水电厂
|
贺三伟 | 2008-01-11 |
6 |
新疆新水股份有限公司喀什机械化施工公司
|
罗光明 | 2000-10-25 |
7 |
新疆新华水电投资股份有限公司布尔津分公司
|
李敬 | 2000-10-24 |
8 |
新疆新华水电投资股份有限公司克孜尔电厂
|
贺三伟 | 2000-10-23 |
9 |
塔尕克电厂
|
||
10 |
布尔津分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝运通(董事长) [退出]李擎坤(监事)冯志军(监事会主席)富宇(监事)綦晓杰(董事) [退出]蔡仲秋(副董事长)张保虎(董事兼总经理) [退出]黄汉杰(董事)胡波(董事)李湘权(董事)宋岩(董事)王风和(董事)杨雪莲(监事)金志强(监事)
|
李湘权(董事)宋岩(董事)王风和(董事)杨雪莲(监事)金志强(监事)李擎坤(监事)冯志军(监事会主席)富宇(监事)綦晓杰(董事兼总经理) [新增]蔡仲秋(副董事长)黄汉杰(董事)胡波(董事)张保虎(董事长) [新增]王俊锋(董事) [新增]
|
2 | 2022-05-13 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-09-30 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝运通(董事长)李擎坤(监事)冯志军(监事会主席)富宇(监事)綦晓杰(董事)蔡仲秋(副董事长)张保虎(董事兼总经理)黄汉杰(董事)胡波(董事)李兰奇(董事) [退出]宋岩(董事)王风和(董事)杨雪莲(监事)金志强(监事)
|
郝运通(董事长)李擎坤(监事)冯志军(监事会主席)富宇(监事)綦晓杰(董事)蔡仲秋(副董事长)张保虎(董事兼总经理)黄汉杰(董事)胡波(董事)李湘权(董事) [新增]宋岩(董事)王风和(董事)杨雪莲(监事)金志强(监事)
|
5 | 2021-04-15 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝运通
|
张保虎
|
7 | 2021-04-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电力生产(限分支机构经营);水利水电产业的投资;水土资源的开****;节水型设备开****制造;新能源及新材料的技术开****;冶炼,高耗能产品的生产;水电物资设备的销售;售电业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电力生产(限分支机构经营);水利水电产业的投资;水土资源的开****;节水型设备开****制造;水电物资设备的销售;售电业务;房屋租赁
|
8 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王于宝(董事) [退出]黄翔(董事) [退出]郝运通(董事兼总经理) [退出]李擎坤(监事)冯志军(监事) [退出]代卫江(董事) [退出]王俊锋(监事) [退出]綦晓杰(董事)叶清(董事) [退出]张焰(董事长) [退出]
|
郝运通(董事长) [新增]李擎坤(监事)冯志军(监事会主席) [新增]富宇(监事) [新增]綦晓杰(董事)蔡仲秋(副董事长) [新增]张保虎(董事兼总经理) [新增]黄汉杰(董事) [新增]胡波(董事) [新增]李兰奇(董事) [新增]宋岩(董事) [新增]王风和(董事) [新增]杨雪莲(监事) [新增]金志强(监事) [新增]
|
9 | 2020-12-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
90245.660700
|
139816.263700
|
10 | 2020-12-28 | 章程备案 |
|
|