序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国康辉旅游集团有限公司 | 30% | 60.0万人民币 |
2 | 惠新茹 | 27.5% | 55.0万人民币 |
3 | 张楠玲 | 26% | 52.0万人民币 |
4 | 赵丽 | 16.5% | 33.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
惠新茹
|
|
2 |
高锁山
|
|
3 |
王豆豆
|
|
4 |
张楠玲
|
|
5 |
康凯
|
|
6 |
赵丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司昆玉市分公司
|
于沛钲 | 2022-05-26 |
2 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐宝山路营业部
|
谢赛虎 | 2022-01-20 |
3 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司新星市分公司
|
王淑玲 | 2021-07-07 |
4 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐新民东街营业部
|
杨立慧 | 2021-05-19 |
5 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐准格尔营业部
|
顾晓红 | 2021-04-29 |
6 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐市安居路营业部
|
刘鹏 | 2021-04-27 |
7 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐市梓皓门市
|
王新利 | 2021-04-16 |
8 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐南湖路营业部
|
谢赛虎 | 2021-02-22 |
9 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司沙湾中心分公司
|
赵玉芳 | 2020-11-16 |
10 |
新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司乌鲁木齐开****区门市
|
李林平 | 2020-10-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-11-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2021-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
5 | 2019-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2019-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2019-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2019-01-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2019-01-18 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2018-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|