序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄玉娟 | 98% | 49.0万人民币 |
2 | 董智琴 | 2% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
包军天
|
|
2 |
黄玉娟
|
|
3 |
刘春清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄玉娟
|
包军天
|
2 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫雨轩(监事) [退出]黄玉娟(执行董事兼总经理) [退出]
|
刘春清(监事) [新增]包军天(执行董事) [新增]黄玉娟(总经理) [新增]
|
3 | 2022-04-24 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晓燕(监事) [退出]董智强(执行董事兼总经理) [退出]
|
闫雨轩(监事) [新增]黄玉娟(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2021-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董智强
|
黄玉娟
|
6 | 2021-04-19 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-04-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董智强:*%; [退出]董智琴:*%;
|
董智琴:*%;黄玉娟:*%; [新增]
|
8 | 2017-10-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐高新技术产业开****区(新市区)苏州东街568号金邦(公寓)大厦1栋302室;
|
新疆乌鲁木齐沙依巴克区扬子江路198号新疆交通运输培训中心(新运大厦)一楼门面房一间;
|
9 | 2017-10-18 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 新疆乌鲁木齐高新技术产业开****区(新市区)苏州东街568号金邦(公寓)大厦1栋302室 邮政编码: 830011 电话: ***** 住所所在行政区划:新市区
|
住所: 新疆乌鲁木齐沙依巴克区扬子江路198号新疆交通运输培训中心(新运大厦)一楼门面房一间 邮政编码: 830011 电话: ***** 住所所在行政区划:新市区
|
10 | 2017-10-18 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2010-07-09 至 2020-07-08
|
营业期限: 2010-07-09 至
|