序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭遥 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 王秀瑾 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁剑民
|
|
2 |
王秀瑾
|
|
3 |
郭遥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司双河市分公司
|
郑美瑾 | 2022-07-26 |
2 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司伊犁第一分公司
|
王毓东 | 2022-03-24 |
3 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司阿克苏地区分公司
|
王华 | 2021-08-12 |
4 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司轮台分公司
|
王华 | 2021-04-22 |
5 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司博州分公司
|
善巴音 | 2021-03-26 |
6 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司
|
谢洪涛 | 2021-03-17 |
7 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司哈密第一分公司
|
温素雅 | 2020-11-10 |
8 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司哈密分公司
|
朱桂珍 | 2020-04-21 |
9 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司巴州分公司
|
许静 | 2019-01-09 |
10 |
新疆诚誉工程项目管理有限公司奇台分公司
|
毕强 | 2016-02-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2021-08-17 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-07-07 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2021-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2021-07-07 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-09-26 | 多证合一备案 |
|
|