序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶伟国 | 52% | 26万人民币 |
2 | 黄翔 | 48% | 24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶伟国
|
|
2 |
黄翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-14 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-05-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
3 | 2019-03-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
4 | 2019-03-22 | 多证合一备案 |
|
|
5 | 2019-03-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
6 | 2015-07-06 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2010-04-15 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2010-04-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
9 | 2010-04-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|