序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永康 | 90% | 207.0万人民币 |
2 | 张雪林 | 10% | 23.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任春香
|
|
2 |
张永康
|
|
3 |
谢华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌鲁木齐金顺置业商务服务有限公司一分公司
|
张永康 | 2010-08-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-24 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-02-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张永康:*%;杨建军:*%; [退出]
|
张永康:*%;张雪林:*%; [新增]
|
3 | 2021-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雪林(总经理) [退出]张永康(监事)张雪林(执行董事) [退出]
|
任春香(执行董事兼总经理) [新增]张永康(监事)
|
4 | 2021-02-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张雪林
|
任春香
|
5 | 2021-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张永康:*%;杨建军:*%;
|
张永康:*%;杨建军:*%;
|
6 | 2021-02-08 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
***.******
|
***
|
7 | 2021-02-08 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
***.******
|
***.******
|
8 | 2021-02-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
10 | 2020-11-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
14
|
长期
|