序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆昌源通达投资有限公司 | 100% | 3286.0万人民币 |
2 | 新疆昌源水务集团有限公司 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆水利电力建设公司文化生活服务中心三联书店
|
王朝晖 | 1995-04-13 |
2 |
新疆水利电力建设总公司海南分公司
|
李兰芬 | 1995-03-31 |
3 |
新疆水利电力建设总公司志远安装公司宏源餐馆
|
尤锡芝 | 1993-07-03 |
4 |
新疆水利电力建设总公司水利水电试验研究所
|
冯文 | 1993-03-09 |
5 |
新疆水利电力建设公司文化生活服务中心金山角饮食厅
|
冯聚广 | 1992-11-04 |
6 |
新疆水利电力建设总公司汽车运输分公司
|
王竹强 | 1992-10-12 |
7 |
新疆水利电力建设公司技术协会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路2号;
|
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路293号;
|
2 | 2017-09-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路2号 邮政编码: 830000 电话: 5852178 住所所在行政区划:乌鲁木齐市
|
住所: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路293号 邮政编码: 830000 电话: 5852178 住所所在行政区划:沙依巴克区
|
3 | 2017-09-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 房屋租赁。行业代码: 4720经营方式: 其他
|
经营范围: 房屋租赁,场地租赁。行业代码: 4720经营方式: 其他
|
4 | 2015-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘文
|
张延鹏
|
5 | 2015-10-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘文
|
张延鹏
|
6 | 2011-11-14 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 自治区水利厅; 出资额: 3286; 百分比: 100; 法人性质: 社团法人 [退出]
|
企业名称: 新疆昌源水务集团有限公司; 出资额: 3286; 百分比: 100; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
7 | 2011-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘建文
|
刘文
|
8 | 2011-10-19 | 分支机构变更 |
撤销分支机构
|
撤销新疆水利电力建设总公司志远安装公司
|
9 | 2011-04-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:普通货物运输。一般经营项目:房屋租赁。行业代码: 4720经营方式: 其他
|
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:房屋租赁。行业代码: 4720经营方式: 其他
|
10 | 2011-04-15 | 变更注册号 |
注册号: *****15
|
注册号: *****
|