序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张新飞 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 陈晓晶 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张新飞
|
|
2 |
陈晓晶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌鲁木齐永兴基业物资有限公司机电五金分公司
|
梅庆峰 | 2004-04-16 |
2 |
乌鲁木齐永兴基业物资有限公司矿山设备分公司
|
应国金 | 2004-04-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
50.0000
|
100.000000
|
2 | 2020-04-08 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
**.****
|
***.******
|
3 | 2020-04-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.0000
|
100.000000( + 100% )
|
4 | 2020-04-08 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-04-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张新飞:80%;陈晓晶:20%;
|
陈晓晶:20%;张新飞:80%;
|
6 | 2019-04-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-04-21 至 2019-04-20
|
营业期限: 2003-04-21 至
|
7 | 2019-04-19 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
8 | 2016-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴小奇; 出资: 5; 百分比: 10; 自然人股东 [退出]应国金; 出资: 5; 百分比: 10; 自然人股东 [退出]吴良正; 出资: 10; 百分比: 20; 自然人股东 [退出]安智慧; 出资: 30; 百分比: 60; 自然人股东 [退出]
|
陈晓晶; 出资: 10; 百分比: 20; 自然人股东 [新增]张新飞; 出资: 40; 百分比: 80; 自然人股东 [新增]
|
9 | 2016-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
安智慧
|
张新飞
|
10 | 2016-08-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 吴小奇; 出资额: 5; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 应国金; 出资额: 5; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 吴良正; 出资额: 10; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [退出]企业名称: 安智慧; 出资额: 30; 百分比: 60; 法人性质: 自然人股东 [退出]
|
企业名称: 陈晓晶; 出资额: 10; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [新增]企业名称: 张新飞; 出资额: 40; 百分比: 80; 法人性质: 自然人股东 [新增]
|