序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈书楷 | 51.00009% | 5204.1万人民币 |
2 | 乌苏市大业物流有限公司 | 48.99991% | 5000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张斌
|
|
2 |
陈书楷
|
|
3 |
宋小娟
|
|
4 |
赵君英
|
|
5 |
宋新龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌鲁木齐存晟实业有限责任公司北京分公司
|
于娜 | 2021-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌苏市德鑫房地产开****有限公司:*%; [退出]乌苏市大业物流有限公司:*%;
|
乌苏市大业物流有限公司:*%;陈书楷:*%; [新增]
|
2 | 2022-01-06 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-10-21 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭亮(董事) [退出]陈书楷(董事)杨泽洲(监事) [退出]张斌(董事长)赵君英(总经理)
|
陈书楷(董事)张斌(董事长)赵君英(总经理)宋小娟(董事) [新增]宋新龙(监事) [新增]
|
5 | 2021-05-20 | 联络员备案 |
伍丽
|
陈书楷
|
6 | 2021-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌苏市德鑫房地产开****有限公司:*%;乌鲁木齐高新投资****展集团有限公司:*%; [退出]
|
乌苏市德鑫房地产开****有限公司:*%;乌苏市大业物流有限公司:*%; [新增]
|
7 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭亮(执行董事兼总经理) [退出]李新江(监事) [退出]
|
彭亮(董事) [新增]陈书楷(董事) [新增]杨泽洲(监事) [新增]张斌(董事长) [新增]赵君英(总经理) [新增]
|
8 | 2020-09-30 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-09-30 | 其他事项备案 |
乌鲁木齐高新投资****展集团有限公司:*%;
|
乌鲁木齐高新投资****展集团有限公司:*%;乌苏市德鑫房地产开****有限公司:*%;
|
10 | 2020-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乌鲁木齐高新投资****展集团有限公司:*%;
|
乌鲁木齐高新投资****展集团有限公司:*%;乌苏市德鑫房地产开****有限公司:*%; [新增]
|