序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西部矿业股份有限公司 | 80% | 14400.0万人民币 |
2 | 新疆祥伦矿业有限责任公司 | 20% | 3600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程武忠
|
|
2 |
李启生
|
|
3 |
张玮
|
|
4 |
康岩勇
|
|
5 |
王海丰
|
|
6 |
孙成
|
|
7 |
刘智明
|
|
8 |
张德春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆瑞伦矿业有限责任公司北京分公司
|
柏如桐 | 2009-11-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2022-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2022-02-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2022-02-15 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2022-02-15 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2021-01-22 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2019-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|