序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵尔柱 | 11.15813% | 251.0万人民币 |
2 | 甘礼远 | 11.15813% | 251.0万人民币 |
3 | 孙维祥 | 10.14679% | 228.25万人民币 |
4 | 潘景玉 | 10.09122% | 227.0万人民币 |
5 | 成小风 | 8.13521% | 183.0万人民币 |
6 | 周斌 | 7.47239% | 168.09万人民币 |
7 | 马成忠 | 6.18365% | 139.1万人民币 |
8 | 席治 | 6.01917% | 135.4万人民币 |
9 | 尚学仁 | 5.91248% | 133.0万人民币 |
10 | 徐天有 | 5.1523% | 115.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵鸿亮
|
|
2 |
周斌
|
|
3 |
丁国成
|
|
4 |
杨忠元
|
|
5 |
赵尔柱
|
|
6 |
潘景玉
|
|
7 |
尚学仁
|
|
8 |
马成忠
|
|
9 |
剡清溪
|
|
10 |
成小风
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司巴州康博分公司
|
李风涛 | 2018-11-21 |
2 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司准东经济技术区分公司
|
唐生军 | 2016-04-28 |
3 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司昌吉二分公司
|
张焱磊 | 2013-10-09 |
4 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司二分公司
|
李顺俊 | 2013-09-25 |
5 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司吉木萨尔县分公司
|
何真新 | 2012-05-17 |
6 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司焉耆一分公司
|
邓胜**** | 2011-08-10 |
7 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司和静分公司
|
何春玲 | 2011-04-13 |
8 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司六分公司
|
尚学仁 | 2011-03-25 |
9 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司信达分公司
|
冷振荣 | 2010-11-22 |
10 |
新疆天山宏业建筑安装有限公司巴州分公司
|
赵力 | 2009-12-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 周斌;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
2 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 赵鸿亮;证件号码: *****5;性别: 男;职务:
|
3 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 赵尔柱;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
4 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 杨忠元;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
5 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 席治;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
6 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 吴高丰;证件号码: *****0;性别: 男;职务:
|
7 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 尚学仁;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
8 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 马忠贤;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
9 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 马成忠;证件号码: *****0;性别: 男;职务:
|
10 | 2009-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 金学斌;证件号码: *****0;性别: 男;职务:
|