序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李小燕
|
严成文
|
2 | 2022-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小燕(负责人) [退出]
|
严成文(负责人) [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
严成文
|
李小燕
|
4 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
严成文(负责人) [退出]
|
李小燕(负责人) [新增]
|
5 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
严成文(负责人)
|
6 | 2021-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
由光荣
|
严成文
|
7 | 2017-04-24 | 其他事项备案 |
7225500
|
*****
|
8 | 2017-04-24 | 其他事项备案 |
*******
|
***********
|
9 | 2017-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张桂珍
|
由光荣
|
10 | 2017-04-24 | 其他事项备案 |
|
**********@qq.com
|