序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢绍景 | 33% | 165.0万人民币 |
2 | 潘凌东 | 22.4% | 112.0万人民币 |
3 | 郭成英 | 22% | 110.0万人民币 |
4 | 周荣新 | 15.6% | 78.0万人民币 |
5 | 蒲东梅 | 7% | 35.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭红艳
|
|
2 |
蒲东梅
|
|
3 |
潘凌东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司四川分公司
|
孙涛 | 2018-11-12 |
2 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司奇台一分公司
|
蒲东梅 | 2016-02-02 |
3 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司喀什一分公司
|
尚志荣 | 2015-11-12 |
4 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司阿克苏分公司
|
李红霞 | 2015-03-09 |
5 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司昌吉分公司
|
郭蕴韬 | 2012-03-07 |
6 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司和田分公司
|
张迎春 | 2012-02-02 |
7 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司乌鲁木齐分公司
|
惠亚龙 | 2009-11-03 |
8 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司阜康分公司
|
孙宁 | 2009-03-12 |
9 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司博州分公司
|
李雪萍 | 2007-09-11 |
10 |
新疆建业建设工程项目管理有限公司喀什分公司
|
毛芳琴 | 2005-03-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
长期
|
2 | 2021-03-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建设工程项目管理业务;建设工程项目前期策划、编制项目建议书与可行性研究报告、专项评估、投资确定以及项目后评估;建设工程勘察设计以及方案比选;工程监理;建设工程造价咨询;建设工程勘察、设计、监理、施工、设备材料采购招标代理;建设工程合同代理;城市房屋拆迁代理业务;项目管理合同约定的其它工作;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建设工程项目管理业务;建设工程项目前期策划、编制项目建议书与可行性研究报告、专项评估、投资确定以及项目后评估;建设工程勘察设计以及方案比选;工程监理;建设工程造价咨询;建设工程勘察、设计、监理、施工、设备材料采购招标代理;建设工程合同代理;城市房屋拆迁代理业务;项目管理合同约定的其它工作;房屋租赁;全过程工程咨询服务;政府采购招标代理服务;工程技术服务
|
3 | 2021-03-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
4 | 2021-03-05 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘凌东(总经理) [退出]郭红艳(执行董事兼总经理) [退出]
|
郭红艳(执行董事) [新增]蒲东梅(总经理) [新增]潘凌东(监事) [新增]
|
6 | 2017-08-08 | 其他事项备案 |
*
|
**********@qq.com
|
7 | 2017-08-08 | 其他事项备案 |
0
|
*****
|
8 | 2017-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢绍景
|
郭红艳
|
9 | 2017-08-08 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
10 | 2017-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周荣新; 出资: 1; 百分比: 0.2; 自然人股东蒲东梅; 出资: 2; 百分比: 0.4; 自然人股东虞全兴; 出资: 5; 百分比: 1; 自然人股东 [退出]杜红霞; 出资: 35; 百分比: 7; 自然人股东 [退出]马艳芳; 出资: 35; 百分比: 7; 自然人股东 [退出]孙丽华; 出资: 35; 百分比: 7; 自然人股东 [退出]张文忠; 出资: 35; 百分比: 7; 自然人股东 [退出]郭成英; 出资: 75; 百分比: 15; 自然人股东潘凌东; 出资: 112; 百分比: 22.4; 自然人股东卢绍景; 出资: 165; 百分比: 33; 自然人股东
|
蒲东梅; 出资: 35( + 1650% ); 百分比: 7; 自然人股东周荣新; 出资: 78( + 7700% ); 百分比: 15.6; 自然人股东郭成英; 出资: 110( + 46.66667% ); 百分比: 22; 自然人股东潘凌东; 出资: 112; 百分比: 22.4; 自然人股东卢绍景; 出资: 165; 百分比: 33; 自然人股东
|