序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆新铁工业装备有限公司 | 60% | 1200万人民币 |
2 | 新疆中陆骏源新材料科技有限公司 | 40% | 800万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周建林
|
|
2 |
艾力·海山
|
|
3 |
张焕琳
|
|
4 |
黎琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建林(总经理) [退出]黎琴(监事)周建林(董事) [退出]李红江(董事长) [退出]张焕琳(董事)
|
周建林(董事兼总经理) [新增]黎琴(监事)张焕琳(董事)艾力·海山(董事长) [新增]
|
2 | 2021-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李红江
|
周建林
|
3 | 2020-03-30 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张焕琪(执行董事兼总经理) [退出]王玉生(监事) [退出]
|
周建林(总经理) [新增]黎琴(监事) [新增]周建林(董事) [新增]李红江(董事长) [新增]张焕琳(董事) [新增]
|
5 | 2020-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张焕琪
|
李红江
|
6 | 2020-01-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆新铁轨道制品有限公司:51%; [退出]新疆中陆骏源新材料科技有限公司:49%;
|
新疆新铁工业装备有限公司:60%; [新增]新疆中陆骏源新材料科技有限公司:40%;
|
7 | 2020-01-09 | 其他事项备案 |
新疆新铁轨道制品有限公司:51%;新疆中陆骏源新材料科技有限公司:49%;
|
新疆新铁工业装备有限公司:60%;新疆中陆骏源新材料科技有限公司:40%;
|
8 | 2019-12-18 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
0
|
2000.000000
|
9 | 2019-12-18 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
*
|
****.******
|
10 | 2019-12-18 | 实收资本变更 |
0
|
2000.000000
|