序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝湘军 | 60% | 12.0万人民币 |
2 | 朱满云 | 40% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝湘军
|
|
2 |
朱满云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博尔塔拉蒙古自治州悯农商贸有限责任公司第五经销部
|
青容 | 2013-05-15 |
2 |
博尔塔拉蒙古自治州悯农商贸有限责任公司第三经销部
|
徐缓 | 2013-03-25 |
3 |
博尔塔拉蒙古自治州悯农商贸有限责任公司第二经销部
|
姜延林 | 2013-02-17 |
4 |
博尔塔拉蒙古自治州悯农商贸有限责任公司温泉县分公司
|
闻磊 | 2012-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-04-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
3 | 2011-03-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|