序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆巴音国有资产经营有限公司 | 100% | 1220.400000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆建新
|
|
2 |
赵蓓
|
|
3 |
赵洪鑫
|
|
4 |
刘新民
|
|
5 |
张登攀
|
|
6 |
张万斌
|
|
7 |
陈杰
|
|
8 |
马合木提·艾克木
|
|
9 |
王荣庆
|
|
10 |
王莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
巴州天山粮油购销储备有限责任公司面粉厂
|
陆建新 | 2002-07-02 |
2 |
巴州天山粮油购销储备有限责任公司综合贸易部
|
于志强 | 2001-08-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-07-27 | 分支机构变更 |
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市314国道; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司综合贸易部; 核准日期: 于志强; 登记机关:注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市交通东路南侧; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司面粉厂; 核准日期: 陆建新; 登记机关:
|
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市314国道; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司综合贸易部; 核准日期: 于志强; 登记机关:注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市交通东路南侧; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司面粉厂; 核准日期: 陆建新; 登记机关:
|
2 | 2011-07-27 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):粮油收购、储存、调拨、批****,餐饮服务,批****零售:预包装食品、散装食品。 一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批****零售:其他农畜产品、有色金属材料、其他日用品、塑料制品,站台租赁,房屋租赁,冷库租赁。行业代码: 5800
|
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):粮油收购、储存、调拨、批****,餐饮服务。一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批****零售:其他农畜产品、有色金属材料、其他日用品、塑料制品,站台租赁,房屋租赁,冷库租赁。行业代码: 5800
|
3 | 2010-06-10 | 分支机构变更 |
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市314国道; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司综合贸易部; 核准日期: 于志强; 登记机关:注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市交通东路南侧; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司面粉厂; 核准日期: 陆建新; 登记机关:
|
注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市314国道; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司综合贸易部; 核准日期: 于志强; 登记机关:注册号: ; 企业名称: ; 法定代表人: 库尔勒市交通东路南侧; 住所: 巴州天山粮油购销储备有限责任公司面粉厂; 核准日期: 陆建新; 登记机关:
|
4 | 2010-06-10 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):粮油收购、储存、调拨、批****;面粉加工、批****、零售;餐饮服务。一般经营项目 (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批****零售:其他农畜产品、有色金属材料、其他日用品、塑料制品,站台租赁,房屋租赁,冷库租赁。***行业代码: 5800
|
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁****的许可证、资质证书为准):粮油收购、储存、调拨、批****,餐饮服务,批****零售:预包装食品、散装食品。 一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):批****零售:其他农畜产品、有色金属材料、其他日用品、塑料制品,站台租赁,房屋租赁,冷库租赁。行业代码: 5800
|
5 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 马学仁;证件号码: *****811;性别: 男;职务:
|
姓名: 马合木提.艾克木;证件号码: *****7;性别: 男;职务:
|
6 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陆建新;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
姓名: 骆娅君;证件号码: *****4;性别: 女;职务:
|
7 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 赵蓓;证件号码: *****;性别: 女;职务:
|
|
8 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 赵辉;证件号码: *****505;性别: 男;职务:
|
|
9 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 张万斌;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
|
10 | 2009-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 张登攀;证件号码: *****1;性别: 男;职务:
|
|