序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 51% | 510万人民币 |
2 | 新疆天河民用爆炸物品经营有限公司 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨阳
|
|
2 |
方伟
|
|
3 |
赵钒
|
|
4 |
胥国彩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
巴州万安保安服务有限公司库车分公司
|
方伟 | 2015-08-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
员军
|
杨阳
|
2 | 2022-04-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
3 | 2022-04-07 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
员军(董事长) [退出]赵钒(董事)胥国彩(监事)方伟(董事兼总经理)
|
杨阳(董事长) [新增]赵钒(董事)胥国彩(监事)方伟(董事兼总经理)
|
5 | 2021-09-28 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马建安(董事) [退出]杨阳(董事长) [退出]胥国彩(监事)方伟(董事兼总经理)
|
员军(董事长) [新增]赵钒(董事) [新增]胥国彩(监事)方伟(董事兼总经理)
|
7 | 2021-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨阳
|
员军
|
8 | 2019-08-30 | 其他事项备案 |
*
|
**
|
9 | 2019-08-30 | 其他事项备案 |
4
|
20
|
10 | 2019-08-30 | 企业从业人数变更 |
4
|
20
|