序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和硕县草原监理所 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盖木浦力
|
|
2 |
刘海波
|
|
3 |
达娃
|
|
4 |
唐红
|
|
5 |
布日曼
|
|
6 |
陈智亮
|
|
7 |
其其格
|
|
8 |
李文河
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吉米格提
|
盖木甫力
|
2 | 2018-12-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吉米格提
|
盖木甫力
|
3 | 2013-07-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 至
|
执照有效期限: 2008-05-20 至 2033-05-19
|