序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和硕县财政局 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何辉
|
何辉
|
2 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红蕾(监事) [退出]郑婷婷(监事)曾志强(董事)其其格(监事) [退出]何辉(董事长兼总经理)许宗海(董事) [退出]李文河(监事) [退出]陈智亮(监事) [退出]
|
吐拉克孜·吐尔逊(监事) [新增]陆晨(监事) [新增]郑婷婷(监事)曾志强(董事)何辉(董事长兼总经理)雷光兵(董事) [新增]徐梅(监事) [新增]代芬(监事会主席) [新增]
|
3 | 2021-01-27 | 其他事项备案 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-01-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于国萍
|
何辉
|
5 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红蕾(监事)郑婷婷(监事)曾志强(董事)其其格(监事)于国萍(董事长兼总经理) [退出]许宗海(董事)李文河(监事)陈智亮(监事)
|
张红蕾(监事)郑婷婷(监事)曾志强(董事)其其格(监事)何辉(董事长兼总经理) [新增]许宗海(董事)李文河(监事)陈智亮(监事)
|
6 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑婷婷(监事)曾志强(董事)其其格(监事)于国萍(董事长兼总经理)许宗海(董事)凌鑫(监事) [退出]李文河(监事)陈智亮(监事)
|
张红蕾(监事) [新增]郑婷婷(监事)曾志强(董事)其其格(监事)于国萍(董事长兼总经理)许宗海(董事)李文河(监事)陈智亮(监事)
|
7 | 2018-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡伟
|
于国萍
|
8 | 2018-12-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡伟
|
于国萍
|
9 | 2018-01-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
和硕县创硕投资经营有限责任公司; 出资: 3000; 百分比: 100; [退出]法人股东 [退出]
|
和硕县财政局; 出资: 3000; 百分比: 100; [新增]事业法人 [新增]
|
10 | 2018-01-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|