序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焉耆县财政局 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒲剑
|
|
2 |
许卫城
|
|
3 |
王向蓉
|
|
4 |
摆新花
|
|
5 |
杜玉花
|
|
6 |
刘思岐
|
|
7 |
董莹
|
|
8 |
巴·道尔吉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-10 | 其他事项备案 |
*
|
*
|
2 | 2018-08-10 | 其他事项备案 |
0
|
9
|
3 | 2018-08-10 | 企业从业人数变更 |
0
|
9
|
4 | 2018-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈丽丽
|
蒲剑
|
5 | 2018-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈丽丽
|
蒲剑
|
6 | 2018-03-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 企业信用担保。。行业代码: 7433
|
经营范围: 企业信用担保。行业代码: 7433
|
7 | 2017-12-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-12-17 至 2017-12-16
|
营业期限: 2002-12-17 至
|
8 | 2013-07-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
仲海燕
|
陈丽丽
|
9 | 2008-03-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 徐照凤;证件号码: *****9;性别: 女;职务:
|
姓名: 刘嫣;证件号码: *****1;性别: 女;职务:
|
10 | 2008-03-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈新明;证件号码: *****;性别: 男;职务:
|
姓名: 迟新玲;证件号码: *****3;性别: 女;职务:
|