序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆中嘉成和田玉产业基地股份有限公司 | 47% | 23500.0万人民币 |
2 | 上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙) | 28% | 14000.0万人民币 |
3 | 新疆凯领投资有限公司 | 23% | 11500.0万人民币 |
4 | 乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司 | 2% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙志刚
|
|
2 |
李景森
|
|
3 |
赵伟利
|
|
4 |
钟志刚
|
|
5 |
黄海科
|
|
6 |
陈昌龙
|
|
7 |
孙杰
|
|
8 |
廖吴良
|
|
9 |
唐恒志
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆国玉能源控股有限责任公司乌鲁木齐分公司
|
陈昌龙 | 2020-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆嘉信融汇旅游投资有限公司:*%; [退出]上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆凯领投资有限公司:*%;新疆鸿运华创贸易有限公司:*%; [退出]乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;
|
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆凯领投资有限公司:*%;新疆中嘉成和田玉产业基地股份有限公司:*%; [新增]
|
2 | 2021-07-28 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-27 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄海科(董事)李景森(副董事长)姚筠(董事) [退出]赵伟利(董事)陈昌龙(总经理)唐恒志(监事会主席)孙杰(监事)廖吴良(监事)孙志刚(董事长)
|
李景森(副董事长)钟志刚(董事) [新增]黄海科(董事)赵伟利(董事)陈昌龙(总经理)孙杰(监事)廖吴良(监事)孙志刚(董事长)唐恒志(监事会主席)
|
5 | 2020-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆嘉信融汇旅游投资有限公司:*%;上海庆敬建筑工程服务中心:*%; [退出]上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆鸿运华创贸易有限公司:*%;乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;
|
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;新疆鸿运华创贸易有限公司:*%;上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆嘉信融汇旅游投资有限公司:*%;新疆凯领投资有限公司:*%; [新增]
|
6 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄海科(董事)李景森(副董事长)姚筠(董事)赵伟利(董事)陈昌龙(总经理)唐恒志(监事) [退出]孙杰(监事)廖吴良(监事)孙志刚(董事长)
|
黄海科(董事)李景森(副董事长)姚筠(董事)赵伟利(董事)陈昌龙(总经理)唐恒志(监事会主席) [新增]孙杰(监事)廖吴良(监事)孙志刚(董事长)
|
7 | 2020-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中嘉成国际投资(北京)有限公司:*%; [退出]上海庆敬建筑工程服务中心:*%;上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆鸿运华创贸易有限公司:*%;乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;
|
乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司:*%;上海庆敬建筑工程服务中心:*%;新疆鸿运华创贸易有限公司:*%;上海浩筠建筑工程服务中心(有限合伙):*%;新疆嘉信融汇旅游投资有限公司:*%; [新增]
|
8 | 2020-09-08 | 章程备案 |
|
|