序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张峻
|
刘宴西
|
2 | 2015-05-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2014-11-04 至 2030-11-30
|
营业期限: 2014-11-04 至 2023-06-05
|
3 | 2015-05-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张峻
|
刘宴西
|