序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿拉尓统众国有资产经营有限责任公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张庆波
|
|
2 |
李齐兵
|
|
3 |
杨佩
|
|
4 |
尤祯
|
|
5 |
汪慧
|
|
6 |
闫军伟
|
|
7 |
史江辉
|
|
8 |
刘炯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荣新廷(监事) [退出]赵占军(监事) [退出]史江辉(监事)马冰群(监事) [退出]周建英(监事) [退出]郭文生(董事) [退出]张建民(董事) [退出]张庆波(董事长兼总经理)
|
闫军伟(监事) [新增]刘炯(监事会主席) [新增]汪慧(监事) [新增]尤祯(监事) [新增]杨佩(董事) [新增]李齐兵(董事) [新增]张庆波(董事长兼总经理)史江辉(监事)
|
2 | 2021-01-13 | 章程备案 |
|
|
3 | 2016-04-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-04-17 至 2016-04-17
|
营业期限: 2006-04-17 至 2046-04-17
|
4 | 2013-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王星宇
|
张庆波
|
5 | 2013-08-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 阿克苏市新城区东大街4号(新农大厦11楼) 邮政编码: 843000 电话: ***** 住所所在行政区划:阿克苏地区阿克苏市
|
住所: 新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街4号(新农大厦11楼) 邮政编码: 843000 电话: ***** 住所所在行政区划:阿克苏地区阿克苏市
|
6 | 2008-11-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 史江辉;证件号码: *****8;性别: 男;职务:
|
7 | 2008-11-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 荣新延;证件号码: *****3;性别: 男;职务:
|
8 | 2008-11-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄玲
|
王星宇
|
9 | 2008-11-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(国有独资)
|
10 | 2008-11-04 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证书为准):无 一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的除外):化工原料,建筑材料.行业代码: 6370
|
经营范围: 许可经营项目:(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证书为准):无 一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的除外):化工原料、建筑材料。行业代码: 6370
|