序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 拜城县供销合作总公司 | 100% | 131.0万人民币 |
2 | 拜城县经济委员会 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
拜城县供销合作总公司康其乡曲结村综合服务社
|
买买提·亚生 | 2021-06-29 |
2 |
拜城县供销合作总公司温巴什乡博斯坦村基层供销社
|
吐尼牙孜·木沙 | 2020-09-14 |
3 |
拜城县供销合作总公司温巴什乡富裕综合服务社
|
托乎提·吾斯曼 | 2019-12-03 |
4 |
拜城县供销合作总公司温巴什乡综合服务社
|
吐尼牙孜·木沙 | 2018-11-20 |
5 |
拜城县供销合作总公司温巴什乡基层供销社
|
张新明 | 2018-06-13 |
6 |
拜城县供销合作总公司大桥乡综合服务社
|
张明厚 | 2017-10-09 |
7 |
拜城县供销合作总公司察尔齐综合服务社
|
王瑞兵 | 2017-09-12 |
8 |
拜城县供销合作总公司克孜尔乡基层供销社
|
吐尔逊·铁木尔 | 2017-07-07 |
9 |
拜城县供销合作总公司亚吐尔乡基层供销社
|
吐尔逊·铁木尔 | 2017-07-07 |
10 |
拜城县供销合作总公司布隆乡基层供销社
|
吐尼牙孜·木沙 | 2017-07-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
麦麦提·吐尔逊(监事)吐尔洪·艾麦提(监事)刘淑云(监事) [退出]艾则孜·喀迪尔(理事)肖天国(理事)吴海刚(总经理)
|
麦麦提·吐尔逊(监事)吐尔洪·艾麦提(监事)艾则孜·喀迪尔(理事)肖天国(理事)吴海刚(总经理)帕孜丽娅·吐尔逊(监事) [新增]
|
2 | 2021-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
拜城县供销合作社联合社:*%;
|
拜城县供销合作社联合社:*%;
|
3 | 2021-12-29 | 联络员备案 |
马莉玲
|
司坎达尔·依沙克
|
4 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
麦麦提·吐尔逊(监事)吐尔洪·艾麦提(监事)刘淑云(监事)艾则孜·喀迪尔(理事)肖天国(理事)吴群有(总经理) [退出]
|
麦麦提·吐尔逊(监事)吐尔洪·艾麦提(监事)刘淑云(监事)艾则孜·喀迪尔(理事)肖天国(理事)吴海刚(总经理) [新增]
|
5 | 2021-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴群有
|
吴海刚
|
6 | 2017-09-12 | 分公司/分支机构备案 |
|
注册号: ; 企业名称: 拜城县供销合作总公司大桥综合服务社; 法定代表人: ; 住所: ;拜城县工商局注册号: ; 企业名称: 拜城县供销合作总公司察尔齐综合服务社; 法定代表人: ; 住所: ;拜城县工商局
|
7 | 2017-09-12 | 分支机构变更 |
|
注册号: ; 企业名称: 拜城县供销合作总公司大桥综合服务社; 法定代表人: ; 住所: ; 核准日期: ; 登记机关: 拜城县工商局注册号: ; 企业名称: 拜城县供销合作总公司察尔齐综合服务社; 法定代表人: ; 住所: ; 核准日期: ; 登记机关: 拜城县工商局
|
8 | 2017-07-04 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
9 | 2017-07-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
肖习争
|
吴群有
|
10 | 2017-07-04 | 电话 |
*****
|
*****
|