序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吐尔洪·吐拉麦提
|
买买提·卡斯木
|
2 | 2015-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吐拉买提·牙生
|
吐尔洪·吐拉麦提
|
3 | 2015-08-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吐拉买提·牙生
|
吐尔洪·吐拉麦提
|
4 | 2014-10-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
艾尔西丁.那曼
|
吐拉买提·牙生
|
5 | 2014-10-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
叶城县柯克亚乡;
|
新疆喀什地区叶城县柯克亚乡;
|
6 | 2014-10-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
艾尔西丁.那曼
|
吐拉买提·牙生
|
7 | 2014-10-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 叶城县柯克亚乡 邮政编码: 844900电话:****** 住所所在行政区划:喀什地区叶城县
|
住所: 新疆喀什地区叶城县柯克亚乡 邮政编码: 844900电话:****** 住所所在行政区划:喀什地区叶城县
|
8 | 2013-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
艾来提毛拉
|
艾尔西丁.那曼
|
9 | 2007-02-15 | 注册资本(金)变更 |
262
|
|
10 | 2007-02-15 | 许可经营项目变更 |
260
|
|