序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆能源(集团)有限责任公司 | 100% | 32520.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈利辉
|
|
2 |
陈纪春
|
|
3 |
范兵
|
|
4 |
徐志国
|
|
5 |
彭金山
|
|
6 |
江怀玉
|
|
7 |
张海武
|
|
8 |
杨梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆能源(集团)和田能源有限责任公司电力分公司
|
陈莉 | 2022-02-17 |
2 |
新疆能源(集团)和田能源有限责任公司热电联产分公司
|
郭卫军 | 2021-11-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;隔热和隔音材料销售;隔热和隔音材料制造;水泥制品制造;水泥制品销售;矿产资源勘查;矿物洗选加工;建筑用石加工;选矿;耐火材料生产;金属制品、耐火材料销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批****;非金属矿及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);****电、输电、供电业务;热力生产和供应;石油、天然气管道储运;互联网信息服务;信息系统集成服务;矿产品投资;房屋租赁;成品油零售;燃气经营;中药材种植;黄芩、柴胡、远志、丹参、半夏、生地等药材品种的种植;初加工及销售;提供种植技术服务;市场信息;科技信息;沙漠沙荒治理;生态环境技术;苗木繁育和生态工程;特色林果种植及深加工;饲草种植及饲料加工;种羊培育和肉羊繁育及肉品精深加工;土壤改良。
|
许可项目:矿产资源勘查;饲料生产;种畜禽生产;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;隔热和隔音材料销售;隔热和隔音材料制造;水泥制品制造;水泥制品销售;矿物洗选加工;建筑用石加工;选矿;耐火材料生产;金属制品销售;耐火材料销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批****;非金属矿及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;园林绿化工程施工;园艺产品种植;工程管理服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验****展;计算机软硬件及辅助设备批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-07-15 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨梅(监事)范兵(董事)陈利辉(董事长) [退出]张海武(董事) [退出]彭金山(董事) [退出]陈纪春(董事) [退出]江怀玉(董事) [退出]徐志国(董事兼总经理) [退出]
|
杨梅(监事)张森(董事长) [新增]陈玉涛(董事) [新增]郭卫军(董事兼总经理) [新增]朱江(董事) [新增]范兵(董事)程鹏(董事) [新增]万强(董事) [新增]
|
4 | 2022-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈利辉
|
张森
|
5 | 2022-05-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆能源(集团)有限责任公司:*%;
|
新疆能源(集团)有限责任公司:*%;
|
6 | 2022-05-09 | 章程备案 |
|
|
7 | 2022-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范兵(董事)陈利辉(董事长兼总经理) [退出]关建伟(董事) [退出]杨梅(监事)张海武(董事)彭金山(董事)陈纪春(董事)江怀玉(董事)
|
杨梅(监事)范兵(董事)陈利辉(董事长) [新增]张海武(董事)彭金山(董事)陈纪春(董事)江怀玉(董事)徐志国(董事兼总经理) [新增]
|
8 | 2022-05-09 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
****.******
|
*****.******
|
9 | 2022-04-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆和田古江巴格乡昆仑湖社区玉都大道*号楼工会大厦*楼
|
新疆和田地区和田市古勒巴格街道新晨社区北京西路***号
|
10 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范兵(董事)马新莲(监事) [退出]关建伟(董事)陈利辉(董事长兼总经理)
|
范兵(董事)陈利辉(董事长兼总经理)关建伟(董事)杨梅(监事) [新增]张海武(董事) [新增]彭金山(董事) [新增]陈纪春(董事) [新增]江怀玉(董事) [新增]
|