序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟燕 | 33.4% | 167.0万人民币 |
2 | 高志君 | 33.3% | 166.5万人民币 |
3 | 张云 | 32.3% | 161.5万人民币 |
4 | 肖兴长 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖兴长
|
|
2 |
高志君
|
|
3 |
孟燕
|
|
4 |
张云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2022-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2022-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2021-03-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2021-03-01 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
8 | 2020-07-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
9 | 2020-07-05 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-02-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|