序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
倪中军
|
张卫东
|
2 | 2019-07-03 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-05-06 | 其他事项备案 |
*
|
*
|
4 | 2019-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
万磊
|
倪中军
|
5 | 2019-05-06 | 其他事项备案 |
0
|
7
|
6 | 2019-05-06 | 企业从业人数变更 |
0
|
7
|
7 | 2019-05-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
万磊
|
倪中军
|
8 | 2016-03-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
方盛开
|
万磊
|
9 | 2016-03-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1989-05-20 至 2015-05-20
|
营业期限: 1989-05-20 至
|
10 | 2016-03-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方盛开
|
万磊
|