序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伦梅 | 35% | 350.0万人民币 |
2 | 官连军 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 曾国庆 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 伦刚 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 郝志庆 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伦刚
|
|
2 |
刘峰
|
|
3 |
曾国庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-05-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2021-03-29 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|
4 | 2021-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2021-03-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-03-29 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|
7 | 2018-12-12 | 多证合一备案 |
|
|
8 | 2018-12-11 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|
9 | 2018-12-11 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
|
|
10 | 2018-12-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|