序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李健 | 33.33333% | 10万人民币 |
2 | 龙玉梅 | 13.33333% | 4万人民币 |
3 | 谢文军 | 13.33333% | 4万人民币 |
4 | 郭广生 | 13.33333% | 4万人民币 |
5 | 李勇全 | 13.33333% | 4万人民币 |
6 | 张振平 | 13.33333% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李健
|
|
2 |
郭广生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭广生(监事)张振平(执行董事兼总经理) [退出]
|
郭广生(监事)李健(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2022-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张振平
|
李健
|
3 | 2022-03-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李健:*%;龙玉梅:*%;谢文军:*%;郭广生:*%;张世臣:*%; [退出]李勇全:*%;
|
李健:*%;李勇全:*%;谢文军:*%;郭广生:*%;龙玉梅:*%;张振平:*%; [新增]
|
4 | 2022-03-12 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-08-30 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李健:*%;龙玉梅:*%;谢文军:*%;郭广生:*%;张熙:*%; [退出]李勇全:*%;
|
龙玉梅:*%;谢文军:*%;郭广生:*%;李勇全:*%;李健:*%;张世臣:*%; [新增]
|
7 | 2018-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李健
|
张振平
|
8 | 2018-01-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李健
|
张振平
|
9 | 2015-03-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新源县那拉提镇;
|
新疆伊犁州新源县那拉提镇;
|
10 | 2015-03-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:餐饮,住宿服务,酒销售,农副产品收购(粮、棉除外。一般经营项目:日用百货、土产的销售,财产租赁,旅游用品开****与销售。。行业代码: 6610
|
经营范围: 餐饮,住宿服务,酒销售,农副产品收购(粮、棉除外,日用百货、土产的销售,财产租赁,旅游用品开****与销售。行业代码: 6610
|