序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭海珍
|
王建江
|
2 | 2018-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭海珍
|
王建江
|
3 | 2016-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李建华
|
郭海珍
|
4 | 2016-09-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李建华
|
郭海珍
|
5 | 2012-06-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
罗海燕
|
李建华
|
6 | 2010-05-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 设计、制作、代理****布国内各类广告(国家有专项规定和禁止经营的除外)、企业形象策划;各类会务活动策划执行、展示。行业代码: 7440
|
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:设计、制作、代理****布国内各类广告(国家有专项规定和禁止经营的除外)、企业形象策划;各类会务活动策划执行、展示。行业代码: 7440
|
7 | 2010-05-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-05-19 至 2009-05-19
|
营业期限: 2004-05-19 至 2019-05-17
|
8 | 2010-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
来军
|
罗海燕
|