序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 托里县国有资源开****有限公司 | 100% | 1970.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙健
|
|
2 |
卢江朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐志明(监事) [退出]孙健(执行董事) [退出]
|
卢江朋(监事) [新增]孙健(执行董事兼总经理) [新增]
|
2 | 2020-07-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
14
|
长期
|
3 | 2020-07-20 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-07-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
**
|
长期
|
5 | 2015-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
隋秀平
|
孙健
|
6 | 2015-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
托里县国有资源开****有限公司; 出资: 788; 百分比: 40; 企业法人蓬莱金蓬投资管理有限公司; 出资: 1182; 百分比: 60; 企业法人 [退出]
|
托里县国有资源开****有限公司; 出资: 1970( + 150% ); 百分比: 100; 企业法人
|
7 | 2015-08-31 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 托里县国有资源开****有限公司; 出资额: 788; 百分比: 40; 法人性质: 企业法人企业名称: 蓬莱金蓬投资管理有限公司; 出资额: 1182; 百分比: 60; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 托里县国有资源开****有限公司; 出资额: 1970( + 150% ); 百分比: 100; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2015-08-31 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外;需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁****的许可证、资质证后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁****的许可证、资质证为准):金属与非金属的勘探、采矿、选矿、加工销售。。行业代码: 6360
|
经营范围: 金属与非金属的勘探、采矿、选矿、加工销售。行业代码: 6360
|
9 | 2015-08-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
隋秀平
|
孙健
|
10 | 2013-12-20 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 托里县国有资源开****有限公司; 出资额: 197; 百分比: 10; 法人性质: 企业法人企业名称: 新疆天全股权投资有限合伙企业; 出资额: 1773; 百分比: 90; 法人性质: 合伙企业 [退出]
|
企业名称: 托里县国有资源开****有限公司; 出资额: 788( + 300% ); 百分比: 40; 法人性质: 企业法人企业名称: 蓬莱金蓬投资管理有限公司; 出资额: 1182; 百分比: 60; 法人性质: 企业法人 [新增]
|