序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆双河水****农业****展(集团)有限公司 | 100% | 4285.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王同山
|
|
2 |
杨利芬
|
|
3 |
张永清
|
|
4 |
梁宏智
|
|
5 |
黄丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆金博种业有限责任公司铁门关市分公司
|
华俊岭 | 2019-12-09 |
2 |
新疆金博种业中心红星路经销部
|
王新玲 | 2002-05-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁宏智
|
王同山
|
2 | 2022-05-06 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄丽(监事)梁宏智(董事长) [退出]周丽梅(董事) [退出]杨洪博(经理) [退出]刘道营(董事) [退出]
|
黄丽(监事)梁宏智(总经理) [新增]王同山(董事长) [新增]杨利芬(董事) [新增]张永清(董事) [新增]
|
4 | 2021-10-25 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄丽(监事)梁宏智(执行董事兼总经理) [退出]
|
黄丽(监事)梁宏智(董事长) [新增]周丽梅(董事) [新增]杨洪博(经理) [新增]刘道营(董事) [新增]
|
6 | 2021-10-25 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
10000
|
4285.000000
|
7 | 2021-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁宏智
|
梁宏智
|
8 | 2021-10-25 | 联络员备案 |
段新荣
|
付俊国
|
9 | 2021-10-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
新疆双河水控农业****展(集团)有限公司:100%;
|
新疆双河水****农业****展(集团)有限公司:100%; [名称变更]
|
10 | 2021-10-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆第五师89团荆楚工业园
|
新疆双河市89团荆楚工业园
|