序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜新伟 | 65.92% | 3296.0万人民币 |
2 | 孟雪娇 | 14.08% | 704.0万人民币 |
3 | 蔡燕辉 | 10% | 500.0万人民币 |
4 | 蔡燕勇 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜新伟
|
|
2 |
蔡燕勇
|
|
3 |
蔡燕超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司喀纳斯分公司
|
杜新伟 | 2021-02-25 |
2 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司阿勒泰市第三分公司
|
张雷 | 2018-06-10 |
3 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司乌鲁木齐市分公司
|
张明越 | 2018-05-29 |
4 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司塔什库尔干县分公司
|
来提甫江·木塔里甫 | 2017-06-08 |
5 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司青河分公司
|
蔡振北 | 2015-04-10 |
6 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司阿勒泰二分公司
|
许磊 | 2014-03-25 |
7 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司乌鲁木齐建筑安装工程分公司
|
罗权 | 2013-05-06 |
8 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司富蕴分公司
|
唐文贵 | 2012-09-11 |
9 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司石河子分公司
|
蔡燕勇 | 2012-08-21 |
10 |
新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司库尔勒分公司
|
蔡燕勇 | 2012-07-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蔡燕伟:*%; [退出]孟雪娇:*%;蔡燕勇:*%;蔡燕辉:*%;
|
孟雪娇:*%;蔡燕辉:*%;蔡燕勇:*%;杜新伟:*%; [新增]
|
2 | 2020-12-09 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-05-13 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
10000
|
5000
|
4 | 2019-05-13 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
*****
|
****
|
5 | 2019-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡燕勇
|
杜新伟
|
6 | 2019-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
蔡燕辉; 出资: 500; 百分比: 5; 自然人股东蔡燕勇; 出资: 500; 百分比: 5; 自然人股东蔡燕伟; 出资: 3296; 百分比: 96.9412; 自然人股东孟雪娇; 出资: 5704; 百分比: 57.04; 自然人股东
|
蔡燕辉; 出资: 500; 百分比: 10; 自然人股东蔡燕勇; 出资: 500; 百分比: 10; 自然人股东孟雪娇; 出资: 704( - 87.65778% ); 百分比: 14.08; 自然人股东蔡燕伟; 出资: 3296; 百分比: 65.92; 自然人股东
|
7 | 2019-05-13 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
8 | 2019-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蔡燕勇
|
杜新伟
|
9 | 2019-05-13 | 注册资本(金)变更 |
10000
|
5000( - 50% )
|
10 | 2019-05-13 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 蔡燕辉; 出资额: 500; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东企业名称: 蔡燕勇; 出资额: 500; 百分比: 5; 法人性质: 自然人股东企业名称: 蔡燕伟; 出资额: 3296; 百分比: 96.9412; 法人性质: 自然人股东企业名称: 孟雪娇; 出资额: 5704; 百分比: 57.04; 法人性质: 自然人股东
|
企业名称: 蔡燕辉; 出资额: 500; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东企业名称: 蔡燕勇; 出资额: 500; 百分比: 10; 法人性质: 自然人股东企业名称: 孟雪娇; 出资额: 704( - 87.65778% ); 百分比: 14.08; 法人性质: 自然人股东企业名称: 蔡燕伟; 出资额: 3296; 百分比: 65.92; 法人性质: 自然人股东
|