序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆阿勒泰地区富蕴县可可托海文化西路**号
|
新疆阿勒泰地区富蕴县可可托海镇一区河北路
|
2 | 2022-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
魏素芬(监事)
|
3 | 2020-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵英杰
|
米娜·玛尔哈
|
4 | 2020-06-04 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何伟
|
赵英杰
|
6 | 2018-01-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何伟
|
赵英杰
|
7 | 2016-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王玉军
|
何伟
|
8 | 2016-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王玉军
|
何伟
|
9 | 2012-12-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谢新民
|
王玉军
|
10 | 2011-01-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
马桂兰
|
谢新民
|