序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张新维 | 96.14728% | 2459.447422万人民币 |
2 | 冯洪义 | 1.72868% | 44.21972万人民币 |
3 | 蒋新兵 | 1.17279% | 30.0万人民币 |
4 | 刘玉泉 | 0.53638% | 13.720683万人民币 |
5 | 陆文静 | 0.33668% | 8.612175万人民币 |
6 | 房胜山 | 0.07819% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张新维
|
|
2 |
陆文静
|
|
3 |
刘玉泉
|
|
4 |
房胜山
|
|
5 |
蒋新兵
|
|
6 |
闫庆涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆凯源工程建设有限公司哈巴河县分公司
|
张新维 | 2017-10-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2016-11-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
4 | 2016-11-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
5 | 2015-11-27 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
6 | 2013-09-16 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2012-03-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
8 | 2010-06-17 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
9 | 2009-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
10 | 2009-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|